CORTES RUIZ SOFIA
Informe ejecutivo de CORTES RUIZ SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORTES RUIZ SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCALADA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 18/04/2024 | |
NEW SERVICES SOFTWARE ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 15/03/2024 | |
NEW SERVICES SOFTWARE CAT SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
NEW SERVICE SOFTWARE GROUP SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
BAPSYS CONSULTING SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
NEW SERVICES SOFTWARE CAT SL | Apoderado Solidario | 04/11/2015 | |
NEW SERVICE SOFTWARE GROUP SL | Apoderado | 29/09/2015 | |
BAPSYS CONSULTING SL | Apoderado | 09/03/2011 | |
NEW SERVICES SOFTWARE ASOCIADOS SL | Apoderado | 09/03/2011 | |
BAPSYS CONSULTING SL | Apoderado | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE CORTES RUIZ SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES RUIZ SOFIA
Empresa: ESCALADA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29285 , F 82, S 8, H M 527145, I/A 2 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: NEW SERVICES SOFTWARE ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18808 , F 136, S 8, H M 327938, I/A 13 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: NEW SERVICES SOFTWARE CAT SL
Administrador Unico
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37239 , F 55, S 8, H M 664204, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: BAPSYS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20295 , F 174, S 8, H M 358814, I/A 9 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: NEW SERVICE SOFTWARE GROUP SL
Administrador Unico
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44300 , F 169, S 8, H M 473434, I/A 7 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: CUSTOM AND CHIC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 180, S 8, H CA 42460, I/A 7 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-11
Empresa: NEW SERVICES SOFTWARE CAT SL
Apoderado Solidario
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38039 , F 37, S 8, H B 316180, I/A 4 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Empresa: MINDFIELDS SL
Apoderado
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 5 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: NEW SERVICE SOFTWARE GROUP SL
Apoderado
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26275 , F 89, S 8, H M 473434, I/A 5 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: KUAIRA CONSULTORES SL
Apoderado
- Cortes Ruiz Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 8 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTES RUIZ SOFIA
Mostramos los datos de CORTES RUIZ SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES RUIZ SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos