MINDFIELDS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Castelo, 10
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINDFIELDS SL
CIF B83831206
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 02/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MINDFIELDS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINDFIELDS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Ruiz Sofia | Apoderado | 29/09/2015 | 18/01/2019 |
Palacios Benitez Andres | Representante | 09/03/2012 | 18/01/2019 |
Palacios Benitez Andres | Representante | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
PALACIOS BENITEZ INVERSIONES SL | Administrador Unico | 09/03/2012 | 18/01/2019 |
PALACIOS BENITEZ INVERSIONES SL | Liquidador | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
Garcia-cordero Celis Juan Carlos | Administrador Unico | 09/03/2012 |
ACTOS BORME DE MINDFIELDS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 5 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- a) Prestación de servicios e intermediación en su prestación, en telecomunicaciones telefónicas internacionales, transmisión de datos a usuarios con domicilio en España. CNAE 6209.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 100, S 8, H M 343390, I/A 4 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- C/ DOCTOR CASTELO 10 5& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 99, S 8, H M 343390, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 99, S 8, H M 343390, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 99, S 8, H M 343390, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19547 , F 99, S 8, H M 343390, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28