FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAMPIÑONES PORRON SL | Administrador Solidario | 16/10/2023 | |
PROMOTORA PUENTE LEBRONA SL | Administrador Solidario | 10/07/2023 | |
OFF BIKE SL | Socio Unico | 19/01/2022 | |
OFF BIKE SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
ELECTRICIDAD ANGLO SL | Administrador Unico | 04/10/2021 | |
INMOASTRABU SL | Administrador Unico | 13/05/2021 | |
AVF CARSERVI SLL | Administrador Solidario | 27/04/2021 | |
ALA DIAGNOSTICS SL | Consejero | 12/03/2021 | |
FERCANAL SA | Administrador Solidario | 23/11/2020 | |
BARATZALDEA SL | Socio Unico | 28/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
Empresa: CHAMPIÑONES PORRON SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ezquerro Pablo
- Fernandez Fernandez Oscar
- Fernandez Hernandez Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 206, S 8, H LO 20496, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-26
Empresa: PROMOTORA PUENTE LEBRONA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fernandez Jose Juan
- Fernandez Fernandez Oscar
- Fernandez Freire Maria De Los Angeles
- Novoa Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 50, S 8, H OR 8355, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-32
Empresa: EMBALAJES MANCHEGOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Fernandez Oscar
- Moreno Fernandez Francisco Javier
- Muñoz Carrizo Angel
- Tutor Rubio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 24, S 8, H CR 3871, I/A 17 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: EMBALAJES MANCHEGOS SL
Consejero
- Fernandez Fernandez Oscar
- Moreno Fernandez Francisco Javier
- Muñoz Carrizo Angel
- Tutor Rubio Angel
Presidente
- Fernandez Fernandez Oscar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 24, S 8, H CR 3871, I/A 16 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-13
Empresa: OFF BIKE SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 159, S 8, H GR 57283, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-18
Empresa: OFF BIKE SL
Socio Único
- Fernandez Fernandez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 159, S 8, H GR 57283, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-18
Empresa: ELECTRICIDAD ANGLO SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 113, S 8, H LU 2089, I/A 5 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-27
Empresa: INMOASTRABU SL
Administrador Unico
- Fernandez Fernandez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6005 , F 146, S 8, H BI 76877, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: AVF CARSERVI SLL
Administrador Solidario
- Alonso Casellas David
- Fernandez Fernandez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 4360, F 200, S 8, H PO 68228, I/A 1 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-36
Empresa: ALA DIAGNOSTICS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39387 , F 76, S 8, H M 699334, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos