KIALA LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Via de los Poblados, Km. 1
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KIALA LOGISTICS SL
CIF B85157824
Capital Social 5010.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 06/07/2007
VINCULACIONES DE KIALA LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIALA LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barth Gary Todd | Apoderado | 20/10/2015 | 22/11/2016 |
Cesarone Nando | Apoderado | 22/03/2016 | 22/11/2016 |
De Las Heras Sotos Aurelio | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | 22/11/2016 |
Fenlon Michael Polak | Apoderado | 20/10/2015 | 22/11/2016 |
Garcia Olivan Pablo | Apoderado | 23/03/2012 | 22/11/2016 |
Giboury-machet Thomas | Apoderado | 29/04/2015 | 22/11/2016 |
Giboury-machet Thomas | Liquidador | 22/11/2016 | 22/11/2016 |
Gill Parvinder Singh | Apoderado | 20/10/2015 | 22/11/2016 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado | 23/03/2012 | 22/11/2016 |
Kiala Nv | Administrador Unico | 22/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KIALA LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 61, S 8, H M 440400, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 61, S 8, H M 440400, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 61, S 8, H M 440400, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 61, S 8, H M 440400, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- VIA DE LOS POBLADOS Km 1 - EDIFICIO D, PARQUE EMPR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 61, S 8, H M 440400, I/A 26 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 207, S 8, H M 440400, I/A 25 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 207, S 8, H M 440400, I/A 25 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 206, S 8, H M 440400, I/A 24 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 206, S 8, H M 440400, I/A 24 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Capital Anterior: | 4.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 205, S 8, H M 440400, I/A 23 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28