ATZ CHRISTOPH
Informe ejecutivo de ATZ CHRISTOPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ATZ CHRISTOPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNITED PARCEL SERVICE CO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA | Apoderado | 30/01/2014 | 02/03/2016 |
KIALA LOGISTICS SL | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | 01/03/2016 |
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA SRC | Apoderado Solidario | 05/02/2014 | 25/02/2016 |
VINCULACIONES DE ATZ CHRISTOPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATZ CHRISTOPH
Apoderado
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 215, S 8, H M 178996, I/A 31 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: KIALA LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 206, S 8, H M 440400, I/A 24 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Apoderado Solidario
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 30, S 8, H M 5407, I/A 154 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Empresa: KIALA LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 200, S 8, H M 440400, I/A 15 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Apoderado Solidario
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 24, S 8, H M 5407, I/A 147 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Apoderado
- Atz Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 210, S 8, H M 178996, I/A 27 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Información de ATZ CHRISTOPH
Mostramos los datos de ATZ CHRISTOPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATZ CHRISTOPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos