CESARONE NANDO
Informe ejecutivo de CESARONE NANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CESARONE NANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNITED PARCEL SERVICE CO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA | R.L.C.Perma. | 19/05/2016 | 25/03/2019 |
UPS SCS SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2016 | 08/01/2019 |
UPS SCS SPAIN SL | Presidente | 12/04/2016 | 08/01/2019 |
UPS SCS SPAIN SL | Consejero | 12/04/2016 | 08/01/2019 |
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA SRC | Apoderado | 22/03/2016 | 26/04/2018 |
KIALA LOGISTICS SL | Apoderado | 22/03/2016 | 22/11/2016 |
VINCULACIONES DE CESARONE NANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CESARONE NANDO
R.L.C.Perma.
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 224, S 8, H M 178996, I/A 40 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: UPS SCS SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Cesarone Nando
Consejero
- Cesarone Nando
Presidente
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 53, S 8, H M 241296, I/A 70 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Apoderado
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 40, S 8, H M 5407, I/A 170 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
R.L.C.Perma.
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23612 , F 216, S 8, H M 178996, I/A 32 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Empresa: UPS SCS SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Cesarone Nando
Consejero
- Cesarone Nando
Presidente
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 46, S 8, H M 241296, I/A 56 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: KIALA LOGISTICS SL
Apoderado
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 207, S 8, H M 440400, I/A 25 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Apoderado
- Cesarone Nando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20595 , F 31, S 8, H M 5407, I/A 155 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Información de CESARONE NANDO
Mostramos los datos de CESARONE NANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CESARONE NANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos