KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caballero de los Espejos, 26
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL
CIF B85653749
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 06/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agui Garcia Maria Belen | Apoderado | 15/06/2009 | 11/05/2021 |
Garcia Lopez Enrique | Apoderado | 15/06/2009 | 11/05/2021 |
Garcia Lopez Enrique | Administrador Unico | 24/02/2014 | 11/05/2021 |
Garcia Lopez Enrique | Liquidador | 11/05/2021 | 11/05/2021 |
Agui Garcia Maria Victoria | Administrador Unico | 15/06/2009 | 24/02/2014 |
Agui Garcia Maria Belen | Administrador Solidario | 14/04/2009 | 15/06/2009 |
Garcia Lopez Enrique | Administrador Solidario | 14/04/2009 | 15/06/2009 |
ACTOS BORME DE KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 117, S 8, H M 479450, I/A 5 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 117, S 8, H M 479450, I/A 5 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 117, S 8, H M 479450, I/A 5 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 117, S 8, H M 479450, I/A 5 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 116, S 8, H M 479450, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 116, S 8, H M 479450, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 116, S 8, H M 479450, I/A 3 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 115, S 8, H M 479450, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28