AGUI GARCIA MARIA BELEN
Informe ejecutivo de AGUI GARCIA MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUI GARCIA MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPOGRAFIA Y GESTION DE PROPIEDADES SL | Apoderado Solidario | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE AGUI GARCIA MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUI GARCIA MARIA BELEN
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 117, S 8, H M 75065, I/A 7 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 117, S 8, H M 75065, I/A 7 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 116, S 8, H M 75065, I/A 6 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Apoderado Solidario
- Agui Garcia Maria Belen
- Garcia Agui Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16015 , F 66, S 8, H M 89482, I/A 11 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Apoderado
- Agui Garcia Maria Belen
- Garcia Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 116, S 8, H M 479450, I/A 3 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Administrador Solidario
- Agui Garcia Maria Belen
- Garcia Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 115, S 8, H M 479450, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Administrador Solidario
- Agui Garcia Maria Belen
- Garcia Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 113, S 8, H M 479450, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-28
Información de AGUI GARCIA MARIA BELEN
Mostramos los datos de AGUI GARCIA MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUI GARCIA MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos