AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS MINAS DE SAN ROQUE SA | Administrador Unico | 07/02/2018 | 12/02/2019 |
LAS MINAS DE SAN ROQUE SA | Liquidador | 12/02/2019 | 12/02/2019 |
KI CANDAYA CONSULTORES E INTERMEDIARIOS SL | Administrador Unico | 15/06/2009 | 24/02/2014 |
INSONORIZACION Y OBRAS EN MEDIOAMBIENTE SL | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2011 | |
INSONORIZACION Y OBRAS EN MEDIOAMBIENTE SL | Presidente | 14/11/2011 | |
INSONORIZACION Y OBRAS EN MEDIOAMBIENTE SL | Consejero | 14/11/2011 |
VINCULACIONES DE AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Liquidador
- Agui Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 117, S 8, H M 75065, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 117, S 8, H M 75065, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: LAS MINAS DE SAN ROQUE SA
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557 , F 117, S 8, H M 75065, I/A 7 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 116, S 8, H M 479450, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Consejero Delegado Solidario
- Agui Garcia Maria Victoria
- Callejas Del Castillo Nuria
- Ridruejo Miranda Blanca
- Rivero Moya Jose Carlos
Consejero
- Agui Garcia Maria Victoria
- Callejas Del Castillo Nuria
- Ridruejo Miranda Blanca
- Rivero Moya Jose Carlos
Presidente
- Agui Garcia Maria Victoria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8324 , F 168, S 8, H M 134227, I/A 2 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Administrador Unico
- Agui Garcia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26603 , F 115, S 8, H M 479450, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Información de AGUI GARCIA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de AGUI GARCIA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUI GARCIA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos