KEYROCK CAPITAL ATAULF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provençals, 278
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
CIF B66617465
Capital Social 19800.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/09/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oliver Wiethaus | Apoderado Solidario | 16/08/2016 | 21/04/2021 |
Piers Beckwith | Liquidador | 21/04/2021 | 21/04/2021 |
Ruiz Sierra Marta Maria | Apoderado Solidario | 16/08/2016 | 21/04/2021 |
Simon Piers Mcmichael Beckwith | Administrador Unico | 22/05/2020 | 21/04/2021 |
John Anthony Crosbie Lorimer | Administrador Unico | 20/10/2015 | 22/05/2020 |
ACTOS BORME DE KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 6 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 6 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 196, S 8, H B 474639, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 196, S 8, H B 474639, I/A 4 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Capital Anterior: | 9.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 196, S 8, H B 474639, I/A 3 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
- DECLARACION DE LA PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 195, S 8, H B 474639, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 230,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 195, S 8, H B 474639, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08