OLIVER WIETHAUS
Informe ejecutivo de OLIVER WIETHAUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE OLIVER WIETHAUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA ALESAN SL | Apoderado Solidario | 21/07/2022 | |
CASA ALESAN SL | Apoderado Solidario | 01/09/2021 | |
CASA ALESAN SL | Apoderado Solidario | 16/08/2021 | |
CASA ALESAN SL | Secretario No Consejero | 28/06/2021 | |
HIDRONAUTICA 2000 SL | Apoderado Solidario | 21/08/2020 | |
SISTERS OF PARADISE SPANIEN BESITZ-UND BETRIEBSGESELLSCHAFT SL | Apoderado Solidario | 15/07/2020 | |
MINERVA VIDA INVEST SL | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | |
VISTA CALVET RESIDENTIAL PC 130 SL | Apoderado Solidario | 28/09/2018 | |
VISTA CALVET RESIDENTIAL PC 130 SL | Apoderado Solidario | 15/05/2017 | |
ASWO IBERICA SL | Apoderado | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE OLIVER WIETHAUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER WIETHAUS
Empresa: HANAITA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Denis Gloger
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47810 , F 136, S 8, H B 562943, I/A 2 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: CASA ALESAN SL
Apoderado Solidario
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46962 , F 179, S 8, H B 535693, I/A 9 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: CASA ALESAN SL
Apoderado Solidario
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 179, S 8, H B 535693, I/A 7 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-08
Empresa: CASA ALESAN SL
Apoderado Solidario
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 178, S 8, H B 535693, I/A 6 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Empresa: ESTHERVILLE INVEST SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 177, S 8, H B 535693, I/A 5 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: ESTHERVILLE INVEST SL
Administrador Unico
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 177, S 8, H B 535693, I/A 5 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: HANAITA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Denis Gloger
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47810 , F 135, S 8, H B 562943, I/A 1 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
Empresa: ESTHERVILLE INVEST SL
Administrador Unico
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 177, S 8, H B 535693, I/A 3 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES SL
Apoderado
- Murcia Priego Moises
- Oliver Wiethaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37352 , F 202, S 8, H B 308540, I/A 9 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: HIDRONAUTICA 2000 SL
Apoderado Solidario
- Oliver Wiethaus
- Perez Sala Rodes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43701 , F 166, S 8, H B 435910, I/A 12 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-08
VER MAS ACTOS
Información de OLIVER WIETHAUS
Mostramos los datos de OLIVER WIETHAUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER WIETHAUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos