JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
Informe ejecutivo de JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEYROCK CAPITAL ATAULF SL | Administrador Unico | 20/10/2015 | 22/05/2020 |
VISTA CALVET RESIDENTIAL PC 130 SL | Administrador Unico | 10/03/2017 | 28/09/2018 |
VINCULACIONES DE JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
Empresa: KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
Administrador Unico
- John Anthony Crosbie Lorimer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 197, S 8, H B 474639, I/A 6 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Empresa: KEYROCK RESIDENTIAL PC 130 SL
Administrador Unico
- John Anthony Crosbie Lorimer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45816 , F 65, S 8, H B 499969, I/A 4 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
Empresa: KEYROCK RESIDENTIAL PC 130 SL
Administrador Unico
- John Anthony Crosbie Lorimer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45816 , F 64, S 8, H B 499969, I/A 1 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: KEYROCK CAPITAL ATAULF SL
Administrador Unico
- John Anthony Crosbie Lorimer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45025 , F 194, S 8, H B 474639, I/A 1 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Información de JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER
Mostramos los datos de JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN ANTHONY CROSBIE LORIMER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos