JUDBEM DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 01/08/2017 | 29/09/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 20/06/2014 | 29/09/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 20/06/2014 | 29/09/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/11/2020 | 29/09/2022 |
Linares Lopez Julio Esteban | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
Linares Romaña Diego | Consejero | 10/08/2010 | 29/09/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/11/2011 | 29/09/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2017 | 29/09/2022 |
Romaña Pescador Maria Jesus | Consejero | 10/08/2010 | 29/09/2022 |
Romaña Pescador Maria Jesus | Presidente | 10/08/2010 | 29/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
- Cesada la entidad encargada del registro contable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 27 (08/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 26 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A LA ENTIDAD DEPOSITARIA Y EL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 64, S 8, H M 264678, I/A 25 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 64, S 8, H M 264678, I/A 25 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28