LINARES ROMAÑA DIEGO
Informe ejecutivo de LINARES ROMAÑA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LINARES ROMAÑA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUDBEM DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/08/2010 | 29/09/2022 |
TOTAL PRINTING SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 14/04/2010 | |
SMART PRINTING SL | Administrador Solidario | 09/07/2009 | |
SMART PRINTING SL | Liquidador Solidario | 09/07/2009 | 09/07/2009 |
VINCULACIONES DE LINARES ROMAÑA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES ROMAÑA DIEGO
Empresa: JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Linares Romaña Diego
- Romaña Pescador Maria Jesus
- Ybarra Sainz De La Maza Leopoldo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Linares Romaña Diego
- Romaña Pescador Maria Jesus
- Ybarra Sainz De La Maza Leopoldo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 64, S 8, H M 264678, I/A 24 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Linares Romaña Diego
- Romaña Pescador Maria Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15706 , F 86, S 8, H M 264678, I/A 17 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Empresa: TOTAL PRINTING SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Linares Romaña Diego
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 163, S 8, H M 309845, I/A 4 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: SMART PRINTING SL
Liquidador Solidario
- Linares Romaña Diego
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22953 , F 22, S 8, H M 411099, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Empresa: SMART PRINTING SL
Administrador Solidario
- Linares Romaña Diego
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22953 , F 22, S 8, H M 411099, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Información de LINARES ROMAÑA DIEGO
Mostramos los datos de LINARES ROMAÑA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES ROMAÑA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos