QUERO RODRIGUEZ JOSE
Informe ejecutivo de QUERO RODRIGUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE QUERO RODRIGUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNITEL COMUNICACIONES SL | Consejero | 27/10/2023 | |
OMNITEL COMUNICACIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 27/10/2023 |
VINCULACIONES DE QUERO RODRIGUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERO RODRIGUEZ JOSE
Empresa: OMNITEL COMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Consejero
- Balocco Raffaello
- D'angelo Massimo
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Prennushi Tommaso
- Quero Rodriguez Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8975 , F 216, S 8, H M 144406, I/A 11 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: OMNITEL COMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8975 , F 216, S 8, H M 144406, I/A 11 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: TOTAL PRINTING SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 164, S 8, H M 309845, I/A 7 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Empresa: LINK TO PASS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26564 , F 22, S 8, H M 478718, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: TOTAL PRINTING SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 163, S 8, H M 309845, I/A 4 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: TOTAL PRINTING SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Linares Romaña Diego
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 163, S 8, H M 309845, I/A 4 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: GESPROMOS SL
Administrador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20455 , F 149, S 8, H M 361834, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Empresa: SALES ROCKETING CONSULTING SL
Liquidador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23017 , F 13, S 8, H M 412338, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Empresa: SALES ROCKETING CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23017 , F 13, S 8, H M 412338, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Empresa: SMART PRINTING SL
Liquidador Solidario
- Linares Romaña Diego
- Molinos Muñoz Francisco Javier
- Quero Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22953 , F 22, S 8, H M 411099, I/A 2 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
VER MAS ACTOS
Información de QUERO RODRIGUEZ JOSE
Mostramos los datos de QUERO RODRIGUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERO RODRIGUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos