LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
Informe ejecutivo de LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUDBEM DE INVERSIONES SICAV | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 06/04/2022 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Administrador Solidario | 19/10/2017 | 22/03/2022 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Consejero | 23/09/2010 | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
Empresa: JUDBEM DE INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Linares Lopez Julio Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29331 , F 65, S 8, H M 264678, I/A 28 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Linares Lopez Julio Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 141, S 8, H M 27862, I/A 569 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Linares Lopez Julio Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40406 , F 30, S 8, H M 213180, I/A 614 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Linares Lopez Julio Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 79, S 8, H M 27862, I/A 455 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Administrador Solidario
- Linares Lopez Julio Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 153, S 8, H M 213180, I/A 495 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ansaldo Lutz Guillermo
- Linares Lopez Julio Esteban
- Marti Ciruelos Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 96, S 8, H M 213180, I/A 319 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Consejero
- Ansaldo Lutz Guillermo
- Linares Lopez Julio Esteban
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 80, S 8, H M 213180, I/A 287 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
Información de LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN
Mostramos los datos de LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LINARES LOPEZ JULIO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos