MANTENIMERCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transversal 6, 12
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANTENIMERCA SL
CIF B65874257
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 13/09/2012
Nombres Anteriores
- JOSJOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Garcia Miguel Sergio
VINCULACIONES DE MANTENIMERCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANTENIMERCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Garcia Miguel Sergio | Administrador Unico | 12/05/2014 | 17/10/2018 |
Tortosa Moreda Francisco Manuel | Apoderado Solidario | 24/07/2017 | 17/10/2018 |
Moya Arroyo Francisco | Apoderado | 15/10/2012 | 12/12/2014 |
Calbet Espejo Victor | Administrador Unico | 08/10/2012 | 12/05/2014 |
ACTOS BORME DE MANTENIMERCA SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 45, S 8, H B 427843, I/A A (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 44, S 8, H B 427843, I/A 7 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 420/2018, AUTO FIRME DE FECHA 23/05/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 44, S 8, H B 427843, I/A 7 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 43, S 8, H B 427843, I/A 6 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 43, S 8, H B 427843, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-08
Empresa: JOSJOS SL
- AMPLIAR A:EL MANTENIMIENTO,FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE TODO TIPO,FABRICACION DE EQUIPOS DE FRIO INDUSTRIAL E INSTALACIONES,ASI COMO TRABAJOS DE TODO TIPO EN ESTRUCTURAS METALICAS Y DE ACERO .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 43, S 8, H B 427843, I/A 4 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Empresa: JOSJOS SL
- CL TRANSVERSAL 6,NUMERO 12, MERCABARNA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 43, S 8, H B 427843, I/A 4 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Empresa: JOSJOS SL
- MANTENIMERCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 43, S 8, H B 427843, I/A 4 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Empresa: JOSJOS SL
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: MIGUEL SERGIO LOPEZ GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 42, S 8, H B 427843, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08
Empresa: JOSJOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 42, S 8, H B 427843, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08