CALBET ESPEJO VICTOR
Informe ejecutivo de CALBET ESPEJO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALBET ESPEJO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPRICA SL | Administrador Solidario | 16/02/2011 | 07/01/2020 |
CEPRICA SL | Liquidador | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
MANTENIMERCA SL | Administrador Unico | 08/10/2012 | 12/05/2014 |
VINCULACIONES DE CALBET ESPEJO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALBET ESPEJO VICTOR
Empresa: CEPRICA SL
Liquidador
- Calbet Espejo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39821 , F 176, S 8, H B 352616, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: CEPRICA SL
Administrador Solidario
- Calbet Espejo Victor
- Lopez Queralt Augusto
Liquidador
- Calbet Espejo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39821 , F 176, S 8, H B 352616, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: JOSJOS SL
Administrador Unico
- Calbet Espejo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 42, S 8, H B 427843, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08
Empresa: JOSJOS SL
Administrador Unico
- Calbet Espejo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43388 , F 40, S 8, H B 427843, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Empresa: CEPRICA SL
Administrador Solidario
- Calbet Espejo Victor
- Lopez Queralt Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39821 , F 175, S 8, H B 352616, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Información de CALBET ESPEJO VICTOR
Mostramos los datos de CALBET ESPEJO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALBET ESPEJO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos