JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 77
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
CIF B67336305
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2018
Nombres Anteriores
- PLEVNA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chistmas Jaime Graham | Administrador Solidario | 30/08/2023 | 22/01/2024 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 21/03/2019 | 22/01/2024 |
Wylie David Ronald | Administrador Solidario | 30/08/2023 | 22/01/2024 |
Colvin Stuart | Administrador Solidario | 01/03/2023 | 30/08/2023 |
Lee Warren | Administrador Solidario | 01/03/2023 | 30/08/2023 |
Springett Scott | Administrador Solidario | 22/03/2022 | 30/08/2023 |
Yew Alex Cheong Huat | Administrador Solidario | 30/08/2019 | 14/02/2023 |
Clare Underwood | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 22/03/2022 |
Coll Hernandez Jose-manuel | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 30/08/2019 |
Marc Smeets | REPR.143 RRM | 03/01/2019 | 04/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 26, S 8, H M 695651, I/A 9 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 26, S 8, H M 695651, I/A 9 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- Se publicó por error en la inscripción 8 la rectificación de errores, siendo lo correcto "Se publicó por error en la inscripción 8ª el nombramiento de CHISTMAS JAIME GRAHAM siendo lo correcto CHRISTMAS JAMIE GRAHAM"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 8 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2024-8-28
- Se publicó por error en la inscripción 8ª el nombramiento de CHISTMAS JAIME GRAHAM, siendo lo correcto CHRISTMAS JAIME GRAHAM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 8 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 8 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 8 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 7 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 6 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 24, S 8, H M 695651, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 24, S 8, H M 695651, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28