SPRINGETT SCOTT
Informe ejecutivo de SPRINGETT SCOTT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SPRINGETT SCOTT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA DEL CACAO JL HOLDCO SL | Administrador Solidario | 23/03/2022 | 06/09/2023 |
JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL | Administrador Solidario | 22/03/2022 | 30/08/2023 |
VINCULACIONES DE SPRINGETT SCOTT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPRINGETT SCOTT
Empresa: RUTA DEL CACAO JL HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Colvin Stuart
- Lee Warren
- Springett Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39107 , F 95, S 8, H M 694834, I/A 8 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Colvin Stuart
- Lee Warren
- Springett Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 25, S 8, H M 695651, I/A 8 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-28
Empresa: RUTA DEL CACAO JL HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Springett Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39107 , F 93, S 8, H M 694834, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Springett Scott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 24, S 8, H M 695651, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Información de SPRINGETT SCOTT
Mostramos los datos de SPRINGETT SCOTT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPRINGETT SCOTT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos