CLARE UNDERWOOD
Informe ejecutivo de CLARE UNDERWOOD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CLARE UNDERWOOD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA DEL CACAO JL HOLDCO SL | Administrador Solidario | 08/04/2019 | 23/03/2022 |
JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL | Administrador Solidario | 04/04/2019 | 22/03/2022 |
WEST VALLEY JL HOLDCO SL | Administrador Solidario | 06/10/2020 | 10/01/2022 |
CLEANTECH JL HOLDCO SL | Liquidador Solidario | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
CLEANTECH JL HOLDCO SL | Administrador Solidario | 01/12/2020 | 05/01/2022 |
VINCULACIONES DE CLARE UNDERWOOD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARE UNDERWOOD
Empresa: RUTA DEL CACAO JL HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39107 , F 93, S 8, H M 694834, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: JOHN LAING INVESTMENTS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39159 , F 24, S 8, H M 695651, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: WEST VALLEY JL HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Yew Alex Cheong Huat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40572 , F 158, S 8, H M 720102, I/A 5 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: CLEANTECH JL HOLDCO SL
Liquidador Solidario
- Clare Underwood
- Yew Alex Cheong Huat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41123 , F 47, S 8, H M 729173, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: CLEANTECH JL HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Yew Alex Cheong Huat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41123 , F 47, S 8, H M 729173, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: ALLANTON INVEST SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Yew Alex Cheong Huat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41123 , F 46, S 8, H M 729173, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: SIPSEY INVEST SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Yew Alex Cheong Huat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40572 , F 157, S 8, H M 720102, I/A 4 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Empresa: PLEVNA SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Coll Hernandez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46692 , F 33, S 8, H B 527901, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Empresa: TURMOND INVEST SL
Administrador Solidario
- Clare Underwood
- Coll Hernandez Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46692 , F 23, S 8, H B 527899, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Información de CLARE UNDERWOOD
Mostramos los datos de CLARE UNDERWOOD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARE UNDERWOOD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos