JAUME MESQUIDA OLIVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de la Vileta,, 7
Código Postal 07260
Municipio Porreres
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAUME MESQUIDA OLIVER SL
CIF B57770620
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 16/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mesquida Oliver Jaime | Socio Unico | 13/06/2017 | 25/02/2020 |
Mesquida Oliver Jaime | Administrador Unico | 13/06/2017 | 25/02/2020 |
Mesquida Oliver Jaime | Liquidador | 25/02/2020 | 25/02/2020 |
Jraoui Fatima | Administrador Unico | 22/07/2014 | 13/06/2017 |
Ximelis Coll Maria | Administrador Unico | 19/08/2013 | 22/07/2014 |
Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus | Administrador Unico | 27/09/2012 | 19/08/2013 |
Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus | Administrador Mancomunado | 28/08/2012 | 27/09/2012 |
Ximelis Coll Maria | Administrador Mancomunado | 28/08/2012 | 27/09/2012 |
ACTOS BORME DE JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 7 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 7 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 7 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 7 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 7 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 6 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 6 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del art. 11 de los estatutos, en orden a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-07