FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
Informe ejecutivo de FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JFR HOTELS SL | Apoderado | 24/08/2020 | |
VINS DE NEU SL | Administrador Unico | 13/07/2012 | |
JFR HOTELS SL | Apoderado | 13/04/2012 |
VINCULACIONES DE FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
Empresa: JFR HOTELS SL
Apoderado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 211, S 8, H PM 4733, I/A 27 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-07
Empresa: SUN CLUB ELDORADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Forteza Rey Borralleras Jose
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 31, S 8, H PM 10982, I/A 27 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-07
Empresa: JFR HOTELS SL
Consejero Delegado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Consejero
- Forteza Rey Borralleras Jose
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Manzo D'alessandria Liliana
Presidente
Secretario
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 53, S 8, H PM 4733, I/A 23 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-07
Empresa: JFR HOTELS SL
Consejero Delegado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 52, S 8, H PM 4733, I/A 22 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Unico
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 3 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Unico
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 217, S 8, H PM 70135, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Mancomunado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 217, S 8, H PM 70135, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Mancomunado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 217, S 8, H PM 70135, I/A 1 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-07
Empresa: VINS DE NEU SL
Administrador Unico
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 126, S 8, H PM 69926, I/A 1 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-07
Empresa: JFR HOTELS SL
Apoderado
- Forteza Rey Borralleras Jose
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Consejero Delegado
Consejero
- Forteza Rey Borralleras Jose
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Manzo D'alessandria Liliana
Presidente
Secretario
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 221, S 8, H PM 4733, I/A 20 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-07
VER MAS ACTOS
Información de FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS
Mostramos los datos de FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORTEZA REY LLANERAS MARIA DE LES NEUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos