XIMELIS COLL MARIA
Informe ejecutivo de XIMELIS COLL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XIMELIS COLL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAUME MESQUIDA OLIVER SL | Administrador Unico | 19/08/2013 | 22/07/2014 |
JAUME MESQUIDA OLIVER SL | Administrador Mancomunado | 28/08/2012 | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE XIMELIS COLL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XIMELIS COLL MARIA
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Unico
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 4 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Unico
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 218, S 8, H PM 70135, I/A 3 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Mancomunado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 217, S 8, H PM 70135, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-07
Empresa: JAUME MESQUIDA OLIVER SL
Administrador Mancomunado
- Forteza Rey Llaneras Maria De Les Neus
- Ximelis Coll Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 217, S 8, H PM 70135, I/A 1 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-07
Información de XIMELIS COLL MARIA
Mostramos los datos de XIMELIS COLL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XIMELIS COLL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos