JATIVA TRAUMA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuria, 53
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JATIVA TRAUMA SLP
CIF B85729804
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 29/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JATIVA TRAUMA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JATIVA TRAUMA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Muñoz Maria Wilma | Administrador Unico | 28/03/2012 | 03/01/2020 |
Garcia Muñoz Maria Wilma | Soc.Prof. | 17/05/2012 | 03/01/2020 |
Garcia Muñoz Maria Wilma | Liquidador | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
Jativa Silvestre Francisco | Apoderado | 28/03/2012 | 03/01/2020 |
Jativa Silvestre Francisco | Administrador Unico | 09/07/2009 | 28/03/2012 |
ACTOS BORME DE JATIVA TRAUMA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- DON FRANCISCO JATIVA SILVESTRE VENDE A DOÑA MARIA WILMA GARCIA MUÑOZ, 75 PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD, NUMEROS 2.426 A 2.500, AMBOS INCLUSIVE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28