JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
Informe ejecutivo de JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCYT 2000 SLP | Soc.Prof. | 13/04/2022 | |
JATIVA TRAUMA SLP | Apoderado | 28/03/2012 | 03/01/2020 |
SOCYT 2000 SLP | Administrador Solidario | 17/05/2012 | |
JATIVA TRAUMA SLP | Administrador Unico | 09/07/2009 | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
Empresa: SOCYT 2000 SLP
Soc.Prof.
- Jativa Silvestre Francisco
- Rodriguez Hernandez Cristobal De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29952 , F 16, S 8, H M 262248, I/A 12 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: SOCYT 2000 SLP
Administrador Solidario
- Jativa Silvestre Francisco
- Marti Gonzalez Jose Carlos
- Rodriguez Hernandez Cristobal De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15578 , F 129, S 8, H M 262248, I/A 8 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Apoderado
- Jativa Silvestre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Administrador Unico
- Jativa Silvestre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Administrador Unico
- Jativa Silvestre Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 130, S 8, H M 483872, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Información de JATIVA SILVESTRE FRANCISCO
Mostramos los datos de JATIVA SILVESTRE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JATIVA SILVESTRE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos