GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
Informe ejecutivo de GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCYT 2000 SLP | Soc.Prof. | 17/05/2012 | |
SOCYT 2000 SLP | Administrador Unico | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Liquidador
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: SOCYT 2000 SLP
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15578 , F 129, S 8, H M 262248, I/A 8 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Soc.Prof.
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 133, S 8, H M 483872, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: SOCYT 2000 SLP
Soc.Prof.
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15578 , F 129, S 8, H M 262248, I/A 7 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Empresa: JATIVA TRAUMA SLP
Administrador Unico
- Garcia Muñoz Maria Wilma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26851 , F 131, S 8, H M 483872, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Información de GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA
Mostramos los datos de GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MUÑOZ MARIA WILMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos