IZAR DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Alcudia, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IZAR DENTAL SL
CIF B85549285
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 20/10/2008
VINCULACIONES DE IZAR DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IZAR DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colman Mena Ernesto Ramon | Administrador Unico | 22/01/2014 | |
Colman Mena Ernesto Ramon | Representante | 22/01/2014 | 22/01/2014 |
Salamanca Garcia Oscar Miguel | Apoderado | 03/12/2009 | 22/01/2014 |
Solis Bustos Fernando | Apoderado | 03/12/2009 | 22/01/2014 |
Gabarre Peralta Eugenio | Apoderado | 25/07/2013 | |
Sans Huecas Maria Gloria | Apoderado | 03/12/2009 | 27/05/2011 |
ACTOS BORME DE IZAR DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 6 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 6 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 6 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 6 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 5 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 87, S 8, H M 470491, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26102 , F 86, S 8, H M 470491, I/A 3 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28