ISCAR INVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 533
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ISCAR INVERSION SL
CIF B61638003
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ISCAR INVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISCAR INVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baron Paredes Agustin | Liquidador | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
Fernandez Fernandez Luis | Presidente | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Fernandez Fernandez Luis | Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Grogues Queralt Jose Maria | Apoderado | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Jovani Bonfill Joaquin | Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Jovani Gonzalez Ricardo | Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Jovani Gonzalez Ricardo | Consejero Delegado | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Luque Cabezuelo Miguel | Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Luque Cabezuelo Miguel | Apoderado | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
Luque Munuera Miguel | Secretario No Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ISCAR INVERSION SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 131, S 8, H B 175727, I/A 10 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 131, S 8, H B 175727, I/A 10 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 131, S 8, H B 175727, I/A 10 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 131, S 8, H B 175727, I/A 9 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 129, S 8, H B 175727, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 129, S 8, H B 175727, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08