LUQUE MUNUERA MIGUEL
Informe ejecutivo de LUQUE MUNUERA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LUQUE MUNUERA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATOR43 SL | Liquidador | 25/03/2019 | 12/04/2023 |
LUJOFER SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | 21/12/2022 |
LUJOFER SL | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
TERRENA 2005 SL | Administrador Solidario | 01/12/2020 | |
TERRENA 2005 SL | Liquidador | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
DATOR43 SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | 25/03/2019 |
DATOR43 SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 | 23/11/2011 |
URBANIZACIONES BLANES MAR SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2009 | 23/11/2011 |
ISCAR INVERSION SL | Secretario No Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE LUQUE MUNUERA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE MUNUERA MIGUEL
Empresa: DATOR43 SL
Liquidador
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 203, S 8, H B 188380, I/A 15 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-08
Empresa: LUJOFER SL
Liquidador
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23699 , F 55, S 8, H B 57321, I/A 16 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: LUJOFER SL
Administrador Unico
- Luque Munuera Miguel
Liquidador
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23699 , F 55, S 8, H B 57321, I/A 16 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: TERRENA 2005 SL
Liquidador
- Luque Munuera Carlos
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37396 , F 133, S 8, H B 297393, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Empresa: TERRENA 2005 SL
Administrador Solidario
- Luque Munuera Carlos
- Luque Munuera Miguel
Liquidador
- Luque Munuera Carlos
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37396 , F 133, S 8, H B 297393, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Empresa: DATOR43 SL
Liquidador
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 202, S 8, H B 188380, I/A 14 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: DATOR43 SL
Administrador Unico
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 202, S 8, H B 188380, I/A 14 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: LUJOFER SL
Administrador Unico
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23699 , F 55, S 8, H B 57321, I/A 14 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-08
Empresa: DATOR43 SL
Administrador Unico
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 202, S 8, H B 188380, I/A 13 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-08
Empresa: DATOR43 SL
Administrador Mancomunado
- Jovani Gonzalez Ricardo
- Luque Munuera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37430 , F 201, S 8, H B 188380, I/A 11 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
VER MAS ACTOS
Información de LUQUE MUNUERA MIGUEL
Mostramos los datos de LUQUE MUNUERA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE MUNUERA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos