LUQUE CABEZUELO MIGUEL
Informe ejecutivo de LUQUE CABEZUELO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUQUE CABEZUELO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACIONES BLANES MAR SL | Apoderado | 21/01/2009 | 24/03/2023 |
ISCAR INVERSION SL | Consejero | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
ISCAR INVERSION SL | Apoderado | 10/02/2009 | 11/04/2011 |
ISCAR INVERSION SL | Administrador | 10/02/2009 | |
URBANIZACIONES BLANES MAR SL | Administrador Unico | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE LUQUE CABEZUELO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE CABEZUELO MIGUEL
Empresa: ISCAR INVERSION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Fernandez Luis
- Jovani Bonfill Joaquin
- Jovani Gonzalez Ricardo
- Luque Cabezuelo Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 131, S 8, H B 175727, I/A 10 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: ISCAR INVERSION SL
Apoderado
- Grogues Queralt Jose Maria
- Luque Cabezuelo Miguel
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Fernandez Luis
- Grogues Queralt Jose Maria
- Jovani Bonfill Joaquin
- Jovani Gonzalez Ricardo
- Luque Cabezuelo Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 129, S 8, H B 175727, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Empresa: ISCAR INVERSION SL
Administrador
- Luque Cabezuelo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30602 , F 129, S 8, H B 175727, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08
Empresa: URBANIZACIONES BLANES MAR SL
Apoderado
- Luque Cabezuelo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40967 , F 11, S 8, H B 77264, I/A 22 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Empresa: URBANIZACIONES BLANES MAR SL
Administrador Unico
- Luque Cabezuelo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21123 , F 61, S 8, H B 77264, I/A 21 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Información de LUQUE CABEZUELO MIGUEL
Mostramos los datos de LUQUE CABEZUELO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE CABEZUELO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos