INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibon Trigoniero, 10
Código Postal 50011
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
CIF B50373190
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferruz Romea Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | |
Ferruz Romea Salvador | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | |
Ferruz Romea Salvador | Liquidador Mancomunado | 20/12/2016 | 17/10/2017 |
Oros Andreu Faustino | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | |
Oros Andreu Faustino | Liquidador Mancomunado | 20/12/2016 | 17/10/2017 |
Ferruz Romea Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
Ferruz Romea Jose Luis | Secretario | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
Ferruz Romea Jose Luis | Consejero | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
Ferruz Romea Salvador | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
Ferruz Romea Salvador | Consejero | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 65, S 8, H Z 676, I/A 5 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 65, S 8, H Z 676, I/A 5 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
- C/ IBON DE TRIGONIERO 10 Bl.28 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-244-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-50