FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINAS INFANTILES ROFE SL | Liquidador | 10/10/2018 | 10/10/2018 |
MAQUINAS INFANTILES ROFE SL | Administrador Unico | 12/03/2013 | 10/10/2018 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Secretario | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Consejero | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
FRUTOS SECOS ZARA 2000 SL | Administrador Solidario | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
Empresa: MAQUINAS INFANTILES ROFE SL
Liquidador
- Ferruz Romea Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 197, S 8, H Z 23316, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: MAQUINAS INFANTILES ROFE SL
Administrador Unico
- Ferruz Romea Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 197, S 8, H Z 23316, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 65, S 8, H Z 676, I/A 5 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Consejero
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Presidente
Secretario
- Ferruz Romea Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
Empresa: FRUTOS SECOS ZARA 2000 SL
Administrador Solidario
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 55, S 8, H Z 20416, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-50
Empresa: MAQUINAS INFANTILES ROFE SL
Administrador Unico
- Ferruz Romea Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 197, S 8, H Z 23316, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Presidente
Secretario
- Ferruz Romea Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Información de FERRUZ ROMEA JOSE LUIS
Mostramos los datos de FERRUZ ROMEA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRUZ ROMEA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos