OROS ANDREU FAUSTINO
Informe ejecutivo de OROS ANDREU FAUSTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OROS ANDREU FAUSTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 17/10/2017 | |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Liquidador Mancomunado | 20/12/2016 | 17/10/2017 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Presidente | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL | Consejero | 16/03/2012 | 20/12/2016 |
FRUTOS SECOS ZARA 2000 SL | Administrador Solidario | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE OROS ANDREU FAUSTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OROS ANDREU FAUSTINO
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 65, S 8, H Z 676, I/A 5 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Liquidador Mancomunado
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Consejero
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Presidente
- Oros Andreu Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-50
Empresa: FRUTOS SECOS ZARA 2000 SL
Administrador Solidario
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 55, S 8, H Z 20416, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Presidente
- Oros Andreu Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Empresa: INVERSIONES VILLAHERMOSA 2000 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferruz Romea Jose Luis
- Ferruz Romea Salvador
- Oros Andreu Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 64, S 8, H Z 676, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-50
Información de OROS ANDREU FAUSTINO
Mostramos los datos de OROS ANDREU FAUSTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OROS ANDREU FAUSTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos