INVERSIONES POLIEDRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cronos, 24
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES POLIEDRO SL
CIF B82283631
Capital Social 3017.02 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERSIONES POLIEDRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES POLIEDRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bajo Bernardo Clara | Administrador Mancomunado | 03/03/2021 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Clara | Liquidador Mancomunado | 25/08/2024 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Clara | Apoderado | 08/09/2016 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Daniel | Administrador Mancomunado | 03/03/2021 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Daniel | Liquidador Mancomunado | 25/08/2024 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Daniel | Apoderado | 08/09/2016 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Ines | Administrador Mancomunado | 03/03/2021 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Ines | Liquidador Mancomunado | 25/08/2024 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Ines | Apoderado | 08/09/2016 | 25/08/2024 |
Bajo Bernardo Clara | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES POLIEDRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
- C/ CRONOS 24 - PORTAL 1, BAJO E-15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 201, S 8, H M 234787, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Capital Anterior: | 947.789,02 | Euros |
Disminución de capital | 944.772,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.017,02 | Euros |
Porcentaje: | 99,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 201, S 8, H M 234787, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
- Sociedades absorbidas: FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 30, S 8, H M 234787, I/A 8 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 30, S 8, H M 234787, I/A 8 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 30, S 8, H M 234787, I/A 8 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 26º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 29, S 8, H M 234787, I/A 7 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28