BAJO BERNARDO DANIEL
Informe ejecutivo de BAJO BERNARDO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAJO BERNARDO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES POLIEDRO SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2021 | 25/08/2024 |
INVERSIONES POLIEDRO SL | Liquidador Mancomunado | 25/08/2024 | 25/08/2024 |
INVERSIONES POLIEDRO SL | Apoderado | 08/09/2016 | 25/08/2024 |
FORO DE ANALISIS HISPANOS SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2016 | 03/03/2021 |
FORO DE ANALISIS HISPANOS SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
INVERSIONES POLIEDRO SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
VINCULACIONES DE BAJO BERNARDO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAJO BERNARDO DANIEL
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Liquidador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 234787, I/A 10 (25/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
- Bajo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 140, S 8, H M 241574, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 30, S 8, H M 234787, I/A 8 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
- Bajo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 30, S 8, H M 234787, I/A 8 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
- Bajo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 139, S 8, H M 241574, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
- Bajo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 29, S 8, H M 234787, I/A 6 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: INVERSIONES POLIEDRO SL
Apoderado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14250 , F 28, S 8, H M 234787, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-28
Empresa: FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Apoderado Mancomunado
- Bajo Bernardo Clara
- Bajo Bernardo Daniel
- Bajo Bernardo Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 137, S 8, H M 241574, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-28
Información de BAJO BERNARDO DANIEL
Mostramos los datos de BAJO BERNARDO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAJO BERNARDO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos