FORO DE ANALISIS HISPANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 31
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
CIF B82421082
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bajo Bernardo Clara | Apoderado Mancomunado | 07/09/2016 | 03/03/2021 |
Bajo Bernardo Clara | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
Bajo Bernardo Daniel | Apoderado Mancomunado | 07/09/2016 | 03/03/2021 |
Bajo Bernardo Daniel | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
Bajo Bernardo Ines | Apoderado Mancomunado | 07/09/2016 | 03/03/2021 |
Bajo Bernardo Ines | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
Bajo Fernandez Miguel | Administrador Mancomunado | 15/03/2019 | 03/03/2021 |
Bajo Fernandez Miguel | Administrador Unico | 15/03/2019 |
ACTOS BORME DE FORO DE ANALISIS HISPANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 140, S 8, H M 241574, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 140, S 8, H M 241574, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 140, S 8, H M 241574, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 26º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 139, S 8, H M 241574, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 139, S 8, H M 241574, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 139, S 8, H M 241574, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 139, S 8, H M 241574, I/A 4 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14583 , F 137, S 8, H M 241574, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28