INVERSIONES MALVINAS SL - EXTINGUIDA
Razón Social INVERSIONES MALVINAS SL
CIF B87326203
Capital Social 96462.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/07/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GORE SPAIN HOLDINGS I SA
VINCULACIONES DE INVERSIONES MALVINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES MALVINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baillie Sean Albert Lamont | Apoderado | 07/11/2019 | 17/12/2020 |
Budvytyte Milda | Apoderado | 10/04/2019 | 17/12/2020 |
Carrascal Alonso Aurora | Apoderado | 14/07/2015 | 17/12/2020 |
Fedotovas Arturas | Apoderado | 10/04/2019 | 17/12/2020 |
Ford Ian Christopher Jason | Consejero | 20/11/2015 | 17/12/2020 |
Ford Ian Christopher Jason | Presidente | 20/11/2015 | 17/12/2020 |
Ford Ian Christopher Jason | Apoderado | 20/11/2015 | 17/12/2020 |
Ford Ian Christopher Jason | Apoderado | 07/11/2019 | 17/12/2020 |
Ford Ian Christopher Jason | Apoderado | 24/09/2020 | 17/12/2020 |
Garcia Diaz Elena | Apoderado | 14/07/2015 | 17/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES MALVINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 214, S 8, H M 606330, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 214, S 8, H M 606330, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 214, S 8, H M 606330, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 214, S 8, H M 606330, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 212, S 8, H M 606330, I/A 14 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Apoderado
Consejero
Representante
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 211, S 8, H M 606330, I/A 13 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 211, S 8, H M 606330, I/A 13 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 211, S 8, H M 606330, I/A 13 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Apoderado
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 210, S 8, H M 606330, I/A 12 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33682 , F 210, S 8, H M 606330, I/A 12 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28