BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
Informe ejecutivo de BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 51
Empresas activas: 34
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZENEA XXII SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
SASIKOBURUA IRUN SL | Apoderado | 17/04/2024 | |
BGO PLATFORM V FROST SL | Apoderado Mancomunado | 14/11/2023 | |
BGO EUROPE IV LOGISTICS INVESTMENTS SPAIN PROPCO 2 SL | Apoderado Mancomunado | 17/10/2023 | |
BGO EUROPE IV LOGISTICS INVESTMENTS SPAIN PROPCO 3 SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2023 | |
SASIKOBURUA IRUN SL | Apoderado | 28/04/2023 | |
IZENEA XXII SL | Apoderado | 02/02/2023 | |
LAMIAKO REAL ESTATE HOLDING SL | Apoderado | 18/01/2023 | |
BGO PLATFORM V FROST SL | Apoderado | 12/10/2022 | |
BENTALLGREENOAK EUROPE IV INVESTMENTS SPAIN PROPCO 1 SL | Apoderado | 29/08/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
Empresa: IZENEA XXII SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Lang Paul
- Lopez Galdos Javier
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44596 , F 182, S 8, H M 785511, I/A 7 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Lang Paul
- Lopez Galdos Javier
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44979 , F 74, S 8, H M 791794, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Apoderado Mancomunado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Ford Ian Christopher Jason
- Lang Paul
- Patel Vikash
- Poynter Emily
- Trigos Romero Antonio
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43882 , F 96, S 8, H M 774378, I/A 6 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Ford Ian Christopher Jason
- Lang Paul
- Patel Vikash
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43296 , F 88, S 8, H M 764897, I/A 8 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Ford Ian Christopher Jason
- Lang Paul
- Patel Vikash
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43955 , F 85, S 8, H M 775443, I/A 7 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Bruzdelynaite Gintare
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Griniute Elvyra
- Lang Paul
- Lopez Hermoso Vallejo Leticia
- Majauskas Deividas
- Orvay Arroyo Maria De Las Mercedes
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Javier Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Remeikaite Greta
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Svirskyte Radvile
- Terehova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44979 , F 72, S 8, H M 791794, I/A 4 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: IZENEA XXII SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Bruzdelynaite Gintare
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Griniute Elvyra
- Lang Paul
- Majauskas Deividas
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Remeikaite Greta
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Soriano Gandul Sara
- Svirskyte Radvile
- Terehova Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44596 , F 179, S 8, H M 785511, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: LAMIAKO REAL ESTATE HOLDING SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Baillie Sean Albert Lamont
- Baillie Sean Albert Lamont
- Bruzdelynaite Gintare
- De Las Mercedes Orvay Maria
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Griniute Elvyra
- Lang Paul
- Lang Paul
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Majauskas Deividas
- Patel Vikash
- Patel Vikash
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Poynter Emily
- Poynter Emily
- Remeikaite Greta
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Soriano Gandul Sara
- Svirskyte Radvile
- Terehova Natalia
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 137, S 8, H M 782962, I/A 4 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Bruzdelynaite Gintare
- Cayuela Valencia Alejandro
- De Las Mercedes Orvay Maria
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Griniute Elvyra
- Lang Paul
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Remeikaite Greta
- Svirskyte Radvile
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43882 , F 94, S 8, H M 774378, I/A 3 4 (12/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Baillie Sean Albert Lamont
- Bruzdelynaite Gintare
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Griniute Elvyra
- Lang Paul
- Lang Paul
- Orvay Arroyo Maria De Las Mercedes
- Patel Vikash
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Poynter Emily
- Remeikaite Greta
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Rodriguez Gonzalez Jose Ramon
- Svirskyte Radvile
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43948 , F 114, S 8, H M 775372, I/A 3 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
VER MAS ACTOS
Información de BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT
Mostramos los datos de BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAILLIE SEAN ALBERT LAMONT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos