LOPEZ GALDOS JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ GALDOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ GALDOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZENEA XXII SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
SASIKOBURUA IRUN SL | Apoderado | 17/04/2024 | |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 13/01/2020 | |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Presidente | 13/01/2020 | |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Consejero | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GALDOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GALDOS JAVIER
Empresa: IZENEA XXII SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Lang Paul
- Lopez Galdos Javier
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44596 , F 182, S 8, H M 785511, I/A 7 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Lang Paul
- Lopez Galdos Javier
- Poynter Emily
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44979 , F 74, S 8, H M 791794, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Monasterio Leon Alejandro
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44979 , F 71, S 8, H M 791794, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: IZENEA XXII SL
Apoderado
- Cayuela Valencia Alejandro
- Fedotovas Arturas
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Malciauskaite Dovile
- Monasterio Leon Alejandro
- Pancerevas Vitalis
- Patel Vikash
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petniunas Julius
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Javier Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Poynter Emily
- Seselgyte Aurelija
- Simaityte Justina
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urruticoechea Garcia Oihana- Miren
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44596 , F 178, S 8, H M 785511, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: LAMIAKO REAL ESTATE HOLDING SL
Apoderado
- Cayuela Valencia Alejandro
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Monasterio Leon Alejandro
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 137, S 8, H M 782962, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: IZENEA XXII SL
Apoderado
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Monasterio Leon Alejandro
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poynter Emily
- Rey Hernandez Diego
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urruticoechea Garcia Oihana- Miren
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 135, S 8, H BI 70516, I/A 14 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: IZENEA XXII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 135, S 8, H BI 70516, I/A 14 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: IZENEA XXII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 134, S 8, H BI 70516, I/A 12 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-48
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Monasterio Leon Alejandro
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rey Hernandez Diego
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6020 , F 15, S 8, H BI 72303, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-48
Empresa: LAMIAKO REAL ESTATE HOLDING SL
Apoderado
- Ford Ian Christopher Jason
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Leekha Jasmeet Singh
- Lopez Galdos Javier
- Monasterio Leon Alejandro
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Rey Hernandez Diego
- Sotomayor Raymond Joaquin
- Urrutikoetxea Garcia Mikel
- Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren
- Zarrabeitia Fernandez Shaw Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 215, S 8, H BI 75866, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-48
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GALDOS JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ GALDOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GALDOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos