GARCIA DIAZ ELENA
Informe ejecutivo de GARCIA DIAZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE GARCIA DIAZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVAF GETAFE LOGISTICS SL | Apoderado Solidario | 13/06/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA DIAZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DIAZ ELENA
Empresa: INVERSIONES HARWOOD SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Baillie Sean Albert Lamont
- Carrascal Alonso Aurora
- Fedotovas Arturas
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Ford Ian Christopher Jason
- Garcia Diaz Elena
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Lang Paul
- Malciauskaite Dovile
- Pancerevas Vitalis
- Pastrana Gomez Elena
- Patel Vikash
- Pelaez Vara Julia
- Pelaez Vara Julia
- Perez-pellon Valentin-gamazo Julia
- Petniunas Julius
- Petraviciute Ineta
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Pires Dos Santos Francisco Ipo
- Poliuskevicius Tautvydas
- Rey Hernandez Diego
- Seselgyte Aurelija
- Simaityte Justina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33631 , F 199, S 8, H M 605384, I/A 17 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ACON CONSUMER FINANCE HOLDINGS II SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33322 , F 78, S 8, H M 599702, I/A 7 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: EDIFICIO GOYA 63 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Dominguez Huelamo Natalia
- Dominguez Huelamo Natalia
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hernandez Hernandez Raquel
- Mazuecos Labadia Agustin
- Melvin Gamir Mia Maria Teresa
- Parson Chadwick Schenck
- Parson Chadwick Schenck
- Parson Chadwick Schenck
- Saez Serrano Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 168, S 8, H M 398329, I/A 38 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: IVAF KINGS I LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Carrascal Alonso Aurora
- Carrascal Alonso Aurora
- Dominguez Huelamo Natalia
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Gonzalez Hernandez Paloma Gloria
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hernandez Hernandez Raquel
- Mazuecos Labadia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35234 , F 174, S 8, H M 431547, I/A 35 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: P3 ZARAGOZA PLAZA PARK SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34514 , F 94, S 8, H M 620754, I/A 10 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Empresa: P3 VILLANUEVA PARK SL
Apoderado
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33684 , F 32, S 8, H M 606372, I/A 9 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: P3 MASSALAVES PARK SL
Apoderado
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33643 , F 58, S 8, H M 605554, I/A 9 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: P3 VILLANUEVA PARK SOLAR ELECTRIC SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33196 , F 214, S 8, H M 597367, I/A 5 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: P3 SESEÑA PARK SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33667 , F 46, S 8, H M 606027, I/A 9 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: P3 LOECHES PARK SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Huelamo Natalia
- Garcia Diaz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35913 , F 3, S 8, H M 603617, I/A 10 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DIAZ ELENA
Mostramos los datos de GARCIA DIAZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DIAZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos