APOLO INVESTMENTS SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social APOLO INVESTMENTS SICAV
Nombres Anteriores
- INVERSIONES ESFIMO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APOLO INVESTMENTS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APOLO INVESTMENTS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbe Talavera Pedro Antonio | Consejero | 22/07/2020 | 20/02/2023 |
Cano Oliva Alberto | Consejero | 22/07/2020 | 20/02/2023 |
Cano Oliva Alberto | Secretario | 22/07/2020 | 20/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/09/2009 | 20/02/2023 |
Esteban Duran Joaquin | Consejero | 22/07/2020 | 20/02/2023 |
Esteban Duran Joaquin | Presidente | 22/07/2020 | 20/02/2023 |
Esteban Duro Joaquin | Consejero | 20/02/2023 | |
Esteban Duro Joaquin | Liquidador | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Esteban Duro Joaquin | Presidente | 20/02/2023 | |
Gil Sanz Raquel | Vicesecretario No Consejero | 28/09/2018 | 20/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APOLO INVESTMENTS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 32 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Se publicó por error en la inscripción 30ª el nombramiento como consejero y presidente de ESTEBAN DURAN JOAQUIN, siendo lo correcto ESTEBAN DURO JOAQUIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 124, S 8, H M 248199, I/A 30 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- Aumentar la cifra del capital estatutario máximo en 25.950.000 E, mediante la emisión de 5.190.000 acciones de 5 euros de valor nominal cada una. En consecuencia la cifra de capital estatutario máximo queda fijada en 50.000.000 E representada por 10.000.000 acciones de 5 euros de valor nominal cada Como consecuencia del acuerdo adoptado de aumento del capital estatutario máximo, la Junta de accionistas, acuerda, establecer la cifra de capital social inicial en 5.000.000 E, representada por 1.000.000 de acciones de 5 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 125, S 8, H M 248199, I/A 31 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, referente al capital social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 125, S 8, H M 248199, I/A 31 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: INVERSIONES ESFIMO SICAV
- APOLO INVESTMENTS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 124, S 8, H M 248199, I/A 30 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28