BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLISS MUTUA DE SEGUROS | Apoderado Solidario | 16/06/2016 | |
SOLISS MUTUA DE SEGUROS | Apoderado | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
Empresa: APOLO INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Barbe Talavera Pedro Antonio
- Cano Oliva Alberto
- Esteban Duro Joaquin
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 126, S 8, H M 248199, I/A 33 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Empresa: INVERSIONES ESFIMO SICAV
Consejero
- Barbe Talavera Pedro Antonio
- Cano Oliva Alberto
- Esteban Duran Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23431 , F 124, S 8, H M 248199, I/A 30 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Apoderado Solidario
- Barbe Talavera Pedro Antonio
- Mariblanca Zapero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 208, S 1, H 1, I/A 52 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-45
Apoderado
- Barbe Talavera Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 207, S 1, H 1, I/A 49 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-45
Información de BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBE TALAVERA PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos