INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cadarso, 12
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL
CIF B87937611
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bdx Investments Limitada
VINCULACIONES DE INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bdx Investments Limitada | Liquidador | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Bdx Investments Limitada | Socio Unico | 30/11/2017 | 18/12/2020 |
Bdx Investments Limitada | Administrador Unico | 30/11/2017 | 18/12/2020 |
Buergo Sanz Manuel | Apoderado | 28/03/2018 | 18/12/2020 |
Escamilla Muñoz Maria Jose | Apoderado | 20/12/2017 | 18/12/2020 |
Vergara Gil Yiciel Mileyka | Representante | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Vergara Gil Yiciel Mileyka | Representante | 30/11/2017 | 18/12/2020 |
ACTOS BORME DE INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 135, S 8, H M 658470, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 135, S 8, H M 658470, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 135, S 8, H M 658470, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 135, S 8, H M 658470, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 134, S 8, H M 658470, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 134, S 8, H M 658470, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 131, S 8, H M 658470, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 131, S 8, H M 658470, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Dirección:C/ CADARSO 12 - 6º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/10/17
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios empresariales por cualquier forma válida en Derecho, así como la administración y gestión de sociedades y gestión de negocios tanto propios como ajenos, con exclusión expresa de las actividades reservadas por la Ley Reguladora del Mercado de Valores y la legislación sobre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 131, S 8, H M 658470, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28