BUERGO SANZ MANUEL
Informe ejecutivo de BUERGO SANZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 23
CARGOS DE BUERGO SANZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTS ON WHEELS SL | Socio Unico | 29/12/2017 | |
EVENTS ON WHEELS SL | Administrador Unico | 29/12/2017 | |
IDALIA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 05/01/2015 | |
INCLUSITE SL | Apoderado | 23/12/2014 | |
INVERSIONES CALA IBIS SL | Administrador Unico | 08/11/2012 | |
CAMPO Y TECNOLOGIA 2012 SL | Apoderado | 27/09/2012 | |
LOGISTICA ELECTRONICA EUROPEA SA | Apoderado | 24/02/2010 | |
SOCIEDAD GESTORA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS E INMOBILIARIOS ROMA SL | Apoderado | 16/04/2009 |
VINCULACIONES DE BUERGO SANZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUERGO SANZ MANUEL
Empresa: INVERSIONES CALA IBIS SL
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11315 , F 5, S 8, H M 177787, I/A 8 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: VEDMYSAL SL
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 123, S 8, H M 150999, I/A 23 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24815 , F 119, S 8, H M 446652, I/A 8 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
Empresa: HOLCIM INVESTMENTS -SPAIN- SL
Consejero
- Anchustegui Quintela Maria
- Buergo Sanz Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32048 , F 174, S 8, H M 202317, I/A 81 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: TRESORIUM PREMIUM SL
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 164, S 8, H A 166142, I/A 3 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-03
Liquidador
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19739 , F 124, S 8, H M 347384, I/A 4 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Administrador Mancomunado
- Buergo Sanz Manuel
- Menendez Gonzalez Florentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19739 , F 124, S 8, H M 347384, I/A 4 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Empresa: VEDMYSAL SL
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 122, S 8, H M 150999, I/A 21 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Apoderado
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 134, S 8, H M 658470, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: EVENTS ON WHEELS SL
Administrador Unico
- Buergo Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36953 , F 41, S 8, H M 660776, I/A 1 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-28
VER MAS ACTOS
Información de BUERGO SANZ MANUEL
Mostramos los datos de BUERGO SANZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUERGO SANZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos