ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES BDX DE ESPAÑA SL | Apoderado | 20/12/2017 | 18/12/2020 |
SOCINET GLOBAL ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 25/05/2016 | 08/11/2017 |
VINCULACIONES DE ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
Apoderado
- Escamilla Muñoz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36747 , F 134, S 8, H M 658470, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: SOCINET GLOBAL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Escamilla Muñoz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 189, S 8, H M 606678, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Información de ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCAMILLA MUÑOZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos