INVERS MARC 95 SL - EXTINGUIDA
Razón Social INVERS MARC 95 SL
CIF B60824877
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Viñas Roviro Josep
VINCULACIONES DE INVERS MARC 95 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERS MARC 95 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viñas Roviro Gloria | Apoderado Solidario | 07/02/2020 | 20/07/2023 |
Viñas Roviro Josep | Administrador Unico | 07/02/2020 | 20/07/2023 |
Viñas Roviro Gloria | Administrador | 07/02/2020 | |
Viñas Roviro Josep | Administrador | 07/02/2020 |
ACTOS BORME DE INVERS MARC 95 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39214 , F 137, S 8, H B 129297, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
- Sociedades absorbidas: FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39214 , F 135, S 8, H B 129297, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 167, S 8, H B 129297, I/A 5 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 167, S 8, H B 129297, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 167, S 8, H B 129297, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08