VIÑAS ROVIRO GLORIA
Informe ejecutivo de VIÑAS ROVIRO GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIÑAS ROVIRO GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOVIOSONA SL | Apoderado Solidario | 07/02/2020 | |
BOVI FONT SL | Administrador Unico | 07/02/2020 | |
VALLIN BLANCO SL | Administrador Unico | 07/02/2020 | |
SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA | Apoderado Solidario | 31/03/2017 | |
CAL FUSTA SL | Apoderado Solidario | 05/07/2016 | |
SALA DE DESFER I MAGATZEM FRIGORIFIC J VIÑAS SA | Apoderado | 17/08/2012 | |
VALLESRAM SL | Apoderado | 14/04/2011 | |
PROMOTORA HECTOMETRO SL | Administrador Unico | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE VIÑAS ROVIRO GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑAS ROVIRO GLORIA
Empresa: FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Apoderado Solidario
- Viñas Roviro Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 92, S 8, H B 310668, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Administrador Solidario
- Viñas Roviro Gloria
- Viñas Roviro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 92, S 8, H B 310668, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: VALLIN BLANCO SL
Administrador Unico
- Viñas Roviro Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34012 , F 158, S 8, H B 238695, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: VALLIN BLANCO SL
Administrador Solidario
- Viñas Roviro Gloria
- Viñas Roviro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34012 , F 158, S 8, H B 238695, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: BOVI FONT SL
Administrador Unico
- Viñas Roviro Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28476 , F 67, S 8, H B 137329, I/A 7 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: BOVI FONT SL
Administrador Solidario
- Viñas Roviro Gloria
- Viñas Roviro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28476 , F 67, S 8, H B 137329, I/A 7 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: BOVIOSONA SL
Apoderado Solidario
- Viñas Roviro Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 160, S 8, H B 113861, I/A 9 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: BOVIOSONA SL
Administrador Solidario
- Viñas Roviro Gloria
- Viñas Roviro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 160, S 8, H B 113861, I/A 8 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: INVERS MARC 95 SL
Apoderado Solidario
- Viñas Roviro Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 167, S 8, H B 129297, I/A 5 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Empresa: INVERS MARC 95 SL
Administrador
- Viñas Roviro Gloria
- Viñas Roviro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 167, S 8, H B 129297, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
VER MAS ACTOS
Información de VIÑAS ROVIRO GLORIA
Mostramos los datos de VIÑAS ROVIRO GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑAS ROVIRO GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos