FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
CIF B63914139
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Viñas Roviro Josep
VINCULACIONES DE FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viñas Roviro Gloria | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | 14/08/2020 |
Viñas Roviro Josep | Administrador Unico | 06/03/2020 | 14/08/2020 |
Viñas Roviro Gloria | Administrador Solidario | 06/03/2020 | |
Viñas Roviro Josep | Administrador Solidario | 06/03/2020 |
ACTOS BORME DE FINCAS GANADERAS DE ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 93, S 8, H B 310668, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 92, S 8, H B 310668, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 92, S 8, H B 310668, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 92, S 8, H B 310668, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08