INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Reina Victoria, 18
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
CIF B87064341
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 09/07/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabregas Grau Francisco Javier | Presidente | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Fabregas Grau Francisco Javier | Consejero | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Fabregas Grau Francisco Javier | Apoderado | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Fabregas Grau Francisco Javier | Liquidador | 23/01/2020 | 23/01/2020 |
Fabregas Moreno Jorge | Consejero | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Molla Rudiez Julian | Secretario | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Molla Rudiez Julian | Consejero | 30/10/2014 | 23/01/2020 |
Lopez Perea Alberto | Consejero | 30/10/2014 | 06/07/2015 |
ACTOS BORME DE INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 151, S 8, H M 587511, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 150, S 8, H M 587511, I/A 1 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Dirección:AVDA REINA VICTORIA 18 6 C (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la tenencia e inversión en participaciones y acciones de otras sociedades, ya sean de responsabilidad limitada o anónima, exceptuando los valores expresamente reservados por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias de Valores..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 150, S 8, H M 587511, I/A 1 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28